Informazioni su Lukas Tresch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Lukas Tresch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Tresch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004957833, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Beck Uri AG, in Erstfeld, CHE-115.294.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513822).
Firma neu:
Beck Uri AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Lukas, von Silenen, in Silenen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3371661, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Beck Uri AG, in Erstfeld, CHE-115.294.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, Publ. 5537416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösing-Manz, Bernhard, von Seelisberg, in Erstfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Lukas, von Silenen, in Silenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kappeler, Raphaela, von Schwyz, in Silenen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5409708, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Beck Uri AG, in Erstfeld, CH-120.3.000.041-9, Schlossbergstrasse 4, 6472 Erstfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bäckerei, Konditorei und Confiserie und eines Cafés sowie die Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit Lebensmittel und Waren aller Art. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweckdirekt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Lukas Tresch (CH-120.1.001.850-4), in Silenen, sowie das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens B. Rösing-Manz, Bäckerei-Konditorei (CH-120.1.000.387-3), in Erstfeld gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von insgesamt höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Tresch, Lukas, von Silenen, in Amsteg (Silenen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rösing-Manz, Bernhard, von Seelisberg, in Erstfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO Visura (CH-120.9.000.464-3), in Altdorf UR, Revisionsstelle.