Informazioni su Geradina Trachsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Geradina Trachsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005519133, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier Valais, à Sion, CHE-102.506.848, association (No. FOSC 86 du 04.05.2018, Publ. 4212693).
Modification des statuts:
28.04.2022.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o THEYTAZ IMMOBILIER Sàrl, Technopôle 4 , 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Trachsel, Geradina, de Aarburg, à Ayent, membre, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Theytaz, Fabrice, de Anniviers, à Chalais, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, vice-président, avec signature collective à deux];
Crettaz, Grégoire, de Riddes, à Riddes, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Berset Solioz, Katharina, de Anniviers, à Anniviers, membre, sans droit de signature [précédemment: membre, présidente, avec signature collective à deux];
Martignoni, David, de Nendaz, à Nendaz, membre du comité, sans droit de signature;
Saumade, Timothée, de Saxon, à Saillon, membre du comité, sans droit de signature;
Tschopp, Bettina, de Zürich, à Crans-Montana, membre du comité, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3605791, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier Valais, à Sion, CHE-102.506.848, association (No. FOSC 227 du 23.11.2015, Publ. 2496759).
Modification des statuts:
06.04.2017.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Raemy, Olivier, de Fribourg, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Glassey, André, de Nendaz, à Nendaz, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berset Solioz, Katharina, de Anniviers, à Anniviers, membre et présidente, avec signature collective à deux;
Theytaz, Fabrice, de Anniviers, à Chalais, membre et vice-président, avec signature collective à deux;
Trachsel, Geradina, de Aarburg, à Ayent, membre et vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 2496759, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier Valais, à Sion, CHE-102.506.848, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554342).
Nouvelle adresse:
c/o Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie, Rue Pré-Fleuri 6, CP 288, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pasteur, Jean-Marc, de Sainte-Croix, à Collombey-Muraz, vice-président, avec signature collective à deux;
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, membre, sans droit de signature;
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), membre, sans droit de signature;
Lagoute, Jean-Louis, de Salvan, à Massongex, membre, sans droit de signature;
Nanchen, Jacques, de Lens, à Sion, membre, sans droit de signature;
Casada, Pierre, de Malvaglia, à Anniviers, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Trachsel, Geradina, de Aarburg, à Ayent, vice-président, avec signature collective à deux;
Riesen, Vincent, de Grimisuat, à Sion, secrétaire général, avec signature collective à deux.