Informazioni su Dolorès Bruttin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dolorès Bruttin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006096362, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
DBI Dolorès Bruttin Immobilier Sàrl, à Sion, CHE-113.765.957, société à responsabilité limitée (No. FOSC 25 du 06.02.2019, Publ. 1004560368).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Du Fay De Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 16 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004785863, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Valbat SA, à Sion, CHE-100.190.355, société anonyme (No. FOSC 80 du 26.04.2006, p.17, Publ. 3349110).
Modification des statuts:
29.11.2019.
Nouveau but:
Tous travaux d'entreprise générale de la construction, la construction, l'exploitation, la gérance d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par courriel ou par correspondance et toute autre communication par écrit ou par courriel. [biffé: Conseil d'Administration : un ou plusieurs membres].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, administratrice, avec signature individuelle;
ECSA Fiduciaire SA, à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
du Fay de Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: de Lavallaz, Antoine, président du conseil, avec signature individuelle]. Selon déclaration du 29.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 2496759, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier Valais, à Sion, CHE-102.506.848, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554342).
Nouvelle adresse:
c/o Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie, Rue Pré-Fleuri 6, CP 288, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pasteur, Jean-Marc, de Sainte-Croix, à Collombey-Muraz, vice-président, avec signature collective à deux;
Bruttin, Dolorès, de Grône, à Sion, membre, sans droit de signature;
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), membre, sans droit de signature;
Lagoute, Jean-Louis, de Salvan, à Massongex, membre, sans droit de signature;
Nanchen, Jacques, de Lens, à Sion, membre, sans droit de signature;
Casada, Pierre, de Malvaglia, à Anniviers, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Trachsel, Geradina, de Aarburg, à Ayent, vice-président, avec signature collective à deux;
Riesen, Vincent, de Grimisuat, à Sion, secrétaire général, avec signature collective à deux.