Informazioni su David Trachsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome David Trachsel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Trachsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005745104, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Balanz AG, in Basel, CHE-113.744.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S.5, Publ. 5830736).
Statutenänderung:
18.04.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Finanz- und Treuhanddienstleistungen gemäss den christlichen Prinzipien, namentlich auch die Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 FINIG. Insbesondere verwaltet die Gesellschaft Vermögen auf der Basis einer eigenen Anlagestrategie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 118'547.19 und Passiven (ohne Darlehen) von CHF 18'547.15 der erloschenen Einzelfirma Balosetti Finanzservice, in Basel, gemäss Vertrag vom 20.07.2007 und Bilanz per 30.06.2007 im Wert und zum Preis von CHF 100'000.--, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Roland, von Langenthal, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obersteckholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Herzig-Berg, Anja, von Langenthal, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Trachsel, David, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005043192, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Paxedra AG, in Basel, CHE-234.819.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, David, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004599972, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Paxedra AG, in Basel, CHE-234.819.039, St.Alban-Anlage 46, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung und Verbandsmanagement. Die Gesellschaft kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte ·erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre. Gemäss Erklärung vom 20.03.2019 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jaus, Mathieu, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trachsel, David, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.