Informazioni su Nicole Töpperwien Küffer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nicole Töpperwien Küffer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006102707, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bridging-Changes Stiftung, in Weinfelden, CHE-491.116.845, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2024, Publ. 1005993797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bock, René Emil, von Untereggen, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khin Ni Ni Linn, Khin Ni Ni Linn, myanmarische Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbehr, Paul Thierry Grégoire, von Saanen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Töpperwien Küffer, Nicole, von Veytaux, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005540766, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
idée coopérative Genossenschaft, in Bern, CHE-178.116.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375642).
Statutenänderung:
30.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Hans, von Steffisburg, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strauss, Dorothea Rose, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Katrin, von Granges-Paccot, in Bern, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Albisetti, Giorgio, von Balerna, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christian, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Töpperwien Küffer, Nicole, von Veytaux, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther Weger, Belinda, von Goms, in Ortschwaben (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004558466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Soliswiss - Genossenschaft der Schweizer im Ausland, in Bern, CHE-107.813.482, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Richard, von Herbligen, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Töpperwien Küffer, Nicole, von Veytaux, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.