Informazioni su Daniel Tischhauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Tischhauser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Tischhauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005773646, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd., in Zürich, CHE-110.499.021, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080465).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd. in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 20.04.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moreillon, Patrick Alain, von Bex, in Mont-sur-Rolle, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tischhauser, Daniel, von Grabs, in Merenschwand, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Picardi, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Michael, von Einsiedeln, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3467509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd., in Zürich, CHE-110.499.021, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2075295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Bernhard, von Hittnau, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Daniel, von Grabs, in Merenschwand, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Benzenschwil, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Michael, von Einsiedeln, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4629882, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Hogg Robinson Switzerland Ltd. in Zürich, CH-020.7.001.130-0, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2006, S. 22, Publ. 3634794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacher, Reto, von Zürich, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, René, von Wahlern, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürer, Beat, von Walenstadt, in Oberengstringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geroldswil, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wanner, Thomas, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stehrenberger, Andreas, von Affeltrangen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Daniel, von Grabs, in Benzenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.