Informazioni su Ilknur Timur-Tunçer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ilknur Timur-Tunçer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080658, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Thymussmart GmbH, in Baar, CHE-343.538.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greter, Josef, von Ebikon, in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calisir, Adnan, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 136 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Timur-Tunçer, Ilknur, von Affoltern am Albis, in Bonstetten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006020992, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stellax AG, bisher in Baar, CHE-261.960.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182711).
Statutenänderung:
11.04.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yildiz, Ahmet Taha, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Timur-Tunçer, Ilknur, von Affoltern am Albis, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biolley Gomez, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005871774, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Teiszmann Systems AG, in Baar, CHE-100.572.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005820989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timur-Tunçer, Ilknur, von Affoltern am Albis, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.