Ilknur Timur-Tunçer
residente a Bonstetten, da Affoltern am Albis Mandati attuali: AH Import & Export AG, SPQR Collection GmbH e di più Persone correlate: Ahmad Hekmat Helwani, Süleyman Tuna, Burc Hasanoglu e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ilknur Timur-Tunçer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ilknur Timur-Tunçer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ilknur Timur-Tunçer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ilknur Timur-Tunçer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ilknur Timur-Tunçer
Persone con il nome Ilknur Timur-Tunçer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di beni di consumo
Commercio di automobili
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di beni di consumo
Commercio di automobili
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Ilknur Timur-Tunçer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ilknur Timur-Tunçer
Numero di pubblicazione: HR02-1006080658, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Thymussmart GmbH, in Baar, CHE-343.538.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greter, Josef, von Ebikon, in Neuheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calisir, Adnan, türkischer Staatsangehöriger, in Izmir (TR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 136 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Timur-Tunçer, Ilknur, von Affoltern am Albis, in Bonstetten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006020992, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stellax AG, bisher in Baar, CHE-261.960.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182711).
Statutenänderung:
11.04.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yildiz, Ahmet Taha, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Timur-Tunçer, Ilknur, von Affoltern am Albis, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biolley Gomez, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005871774, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Teiszmann Systems AG, in Baar, CHE-100.572.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005820989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timur-Tunçer, Ilknur, von Affoltern am Albis, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.