Informazioni su Alfons Thür
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfons Thür
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2933242, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Milchgenossenschaft Altstätten, in Altstätten, CH-320.5.006.889-0, Verwertung der Milch und Milchprodukte, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.1987, S. 53).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Altstätten in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Alfons Thür, Lehnstrasse 21, 9450 Lüchingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Josef, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Ueli, von Herisau, in Altstätten, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Ernst, von Melchnau, in Altstätten, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Josef, von Altstätten und Mels, in Altstätten, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keel, Peter, von Rebstein, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thür, Alfons, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Viehzuchtgenossenschaft Altstätten, in Altstätten, Ankauf oder Haltung von Zuchtstieren und Kühen reinster Abstammung der Braunviehrasse die Viehzucht zielbewusst und rationell zu betreiben usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 25.02.1981, S. 609).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Altstätten in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steger, Albert, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gschwend, Josef, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thür, Alfons, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].