Informazioni su Dr. Dieter Thommen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Dieter Thommen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004454851, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel, in Basel, CHE-489.733.508, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666855).
Name neu:
Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 14.08.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koechlin, Michael, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lyssy, Thomas, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Münch, Rolf, von Birwinken, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, André, von Giebenach und Arboldswil, in Giebenach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, Dr. Dieter, von Waldenburg, in Hegenheim (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baltzer, Dr. Christine Elisabeth, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liatowitsch, Peter, von Basel und Genève, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meschberger, Regula, von Liestal, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ronzani, Dr. Marco, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6684958, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung LOTSE, in Basel, CH-270.7.002.761-0, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 6, Publ. 5901700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Dr. Dieter, von Waldenburg, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri Forrer, Anne, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuber, Cornelia, von Liestal und Heimiswil, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Andreas, von Nunningen, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossé, Jean-Marc, von Courroux, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6678798, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel, in Basel, CH-270.7.003.108-2, Heuberg 25, 4051 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
07.05.2012.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Vermittlung von Mediationen. Sie betreibt dazu in der Region Basel eine Informations- und Vermittlungsstelle. Die Stiftung kann Liegenschaften mieten oder erwerben.
Eingetragene Personen:
Wassermann, Emanuel, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liatowitsch, Peter, von Basel und Genève, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lyssy, Thomas, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meschberger, Regula, von Liestal, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münch, Rolf, von Birwinken, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Dr. Brigitta, von Basel, Reiden und Turbenthal, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronzani, Dr. Marco, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thommen, André, von Giebenach und Arboldswil, in Giebenach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Dr. Dieter, von Waldenburg, in Hegenheim (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Viquerat, Anne-Lise, von Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Kandid Ganter (CH-280.1.000.620-0), in Arlesheim, Revisionsstelle.