Informazioni su Rolf Münch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Münch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005237259, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rosa und Bernhard Merz-Stiftung, in Muttenz, CHE-110.407.220, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S.0, Publ. 6117960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Bernhard, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Thomas, von Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Titterten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forster, Mathias, von Kallnach, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münch, Rolf, von Birwinken, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwob, Roger, von Pratteln, in Nusshof, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005194231, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung INLUMINE, in Nusshof, CHE-113.907.246, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid, Christoph, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münch, Rolf, von Birwinken, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: HR02-1004454851, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel, in Basel, CHE-489.733.508, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666855).
Name neu:
Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 14.08.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koechlin, Michael, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lyssy, Thomas, von Zürich, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Münch, Rolf, von Birwinken, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, André, von Giebenach und Arboldswil, in Giebenach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, Dr. Dieter, von Waldenburg, in Hegenheim (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baltzer, Dr. Christine Elisabeth, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liatowitsch, Peter, von Basel und Genève, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meschberger, Regula, von Liestal, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ronzani, Dr. Marco, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].