Informazioni su Gaby Thomann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gaby Thomann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5414706, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pluspunkt - Zentrum für Bildung und Kultur, in Altstätten, CH-320.6.053.646-6, Verein (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2007, S. 9, Publ. 4061690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Andreas, von Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jürg, von Herisau, in Au SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Andrea, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steger, Dr. Christof, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Gaby, von Altstätten und Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Manon, von Zürich, in Balgach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeier, Dr. Alfred genannt Fredy, von Aesch LU, in Henau (Uzwil), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2947484, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PlusPunkt - Zentrum für Bildung und Kultur, bisher in Widnau, CH-320.6.053.646-6, Fördern des Kontakts zwischen der einheimischen und der ausländischen Bevölkerung usw. Verein (SHAB Nr. 125 vom 03.07.2003, S. 12, Publ. 1063750).
Statutenänderung:
12.03.2004, 29.04.2005.
Name neu:
Pluspunkt - Zentrum für Bildung und Kultur.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
c/o Andreas Thomann, Rietstrasse 33, 9450 Lüchingen.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Mitglieder (natürliche Personen max. CHF 50.--, juristische Personen max. CHF 200.--) und Spenden sowie Mittel aus kostendeckender Vereinstätigkeit [bisher: Mittel: Jahresbeiträge der Mitglieder (natürliche Personen max. CHF 50.--, juristische Personen max. CHF 200.--), Kursgebühren, Spenden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Renate genannt Reni, von Widnau, in Widnau, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Affolter, Theres, von Leuzigen und Disentis/Mustér, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied und Aktuarin, mit Einzelunterschrift;
Büchler, Susanne, von Appenzell, in Widnau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Andreas, von Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jürg, von Herisau, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Andrea, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steger, Dr. Christof, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Astrid, von Grabs, in Grabs, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Gaby, von Altstätten und Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.