Informazioni su Andrea Maria Buschor
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Maria Buschor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005456525, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
buwebo ag, in Oberriet (SG), CHE-321.720.219, Bachstrasse 8, 9463 Oberriet SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von und Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.04.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Buschor, Fabian Alexander, von Altstätten, in Oberriet SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buschor, Andrea Maria, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buschor, Sandro, von Altstätten, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buschor, Wener Karl, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5414706, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pluspunkt - Zentrum für Bildung und Kultur, in Altstätten, CH-320.6.053.646-6, Verein (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2007, S. 9, Publ. 4061690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Andreas, von Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jürg, von Herisau, in Au SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Andrea, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steger, Dr. Christof, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Gaby, von Altstätten und Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Manon, von Zürich, in Balgach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeier, Dr. Alfred genannt Fredy, von Aesch LU, in Henau (Uzwil), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2947484, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PlusPunkt - Zentrum für Bildung und Kultur, bisher in Widnau, CH-320.6.053.646-6, Fördern des Kontakts zwischen der einheimischen und der ausländischen Bevölkerung usw. Verein (SHAB Nr. 125 vom 03.07.2003, S. 12, Publ. 1063750).
Statutenänderung:
12.03.2004, 29.04.2005.
Name neu:
Pluspunkt - Zentrum für Bildung und Kultur.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
c/o Andreas Thomann, Rietstrasse 33, 9450 Lüchingen.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Mitglieder (natürliche Personen max. CHF 50.--, juristische Personen max. CHF 200.--) und Spenden sowie Mittel aus kostendeckender Vereinstätigkeit [bisher: Mittel: Jahresbeiträge der Mitglieder (natürliche Personen max. CHF 50.--, juristische Personen max. CHF 200.--), Kursgebühren, Spenden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Renate genannt Reni, von Widnau, in Widnau, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Affolter, Theres, von Leuzigen und Disentis/Mustér, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied und Aktuarin, mit Einzelunterschrift;
Büchler, Susanne, von Appenzell, in Widnau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Andreas, von Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jürg, von Herisau, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Andrea, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steger, Dr. Christof, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Astrid, von Grabs, in Grabs, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Gaby, von Altstätten und Pfäfers, in Lüchingen (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.