Informazioni su Frank ter Voorde
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Frank ter Voorde
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005502733, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ace Brokerage AG, in Zug, CHE-309.288.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ter Voorde, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellermann, Jeffrey, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cattrini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005301309, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Oils & Fats Packers International GmbH, bisher in Zug, CHE-323.621.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684833).
Statutenänderung:
03.09.2021.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Hinterdorfstrasse 27A, 8597 Landschlacht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, den Export, den Handel und die Vermittlung von Rohstoffen aller Art insbesondere von Ölen und Fetten, sowie die Übernahme von Vertretungen, Verkaufsrechten und Lizenzen von schweizerischen und ausländischen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Voorde, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Landschlacht (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: HR02-1004820338, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ace Brokerage AG, in Zug, CHE-309.288.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Novaes França, Jéssica, von Alpthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Voorde, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.