Informazioni su Hugo Johannes Hermanus Gerardus ter Braak
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Johannes Hermanus Gerardus ter Braak
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058218, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Avantage AG, in Münsingen, CHE-294.653.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941120).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft handelt mit Fabrikaten, Materialien und Werkstoffen, Maschinen, Geräten und Zubehör für das Bauwesen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Thomas Peter, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauz, Rolf, von Wyssachen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Braak, Hugo Johannes Hermanus Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005748448, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kimberly-Clark Switzerland GmbH, in Solothurn, CHE-290.491.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ter Braak, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahlendorf, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Bubenheim (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Cuozzo Zattar, Bruna, italienische Staatsangehörige, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005281906, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Pensionskasse der Kimberly-Clark GmbH, in Grenchen, CHE-109.667.435, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ter Braak, Hugo, niederländischer Staatsangehöriger, in Jegenstorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Nicole, von Langnau im Emmental, in Bühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schor, Kornelia, deutsche Staatsangehörige, in Koppigen, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glättli, Stephan, von Affoltern am Albis, in Lostorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bagdat, Melissa, von Wettingen, in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Todaro, Roberto, von Gontenschwil, in Thürnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattion, Marcel, von Schenkon, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.