Informazioni su Stéphane Christian Tavernier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Christian Tavernier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005590735, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 72 du 15.04.2020, Publ. 1004871429).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reynard, Guy, de Savièse, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux;
Coudray Huser, Marielle, de Vétroz, à Vétroz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président];
Sarrasin, Boris André Désiré, de Bovernier, à Grimisuat, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre du comité, avec signature collective à deux avec le président];
Lorenz-Balet, Patricia, de Grimisuat, à Savièse, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Rappaz, Coralie, de Evionnaz, à Savièse, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR02-1004788671, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 18 du 28.01.2019, Publ. 1004552615).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chavaz, Xavier, de Onex, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Roux, Pierre-André, de Grimisuat, à Grimisuat, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tavernier, Julien Georges Antoine, de Saint-Maurice, à Grimisuat, trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Tavernier, Stéphane Christian, membre, trésorier, avec signature collective à deux avec le président];
Sarrasin, Boris André Désiré, de Bovernier, à Grimisuat, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 1491005, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 249 du 21.12.2012, Publ. 6989430).
Modification des statuts:
19.06.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Amos, Pascal, de Randogne, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Chavaz, Xavier, de Onex, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président];
Brülhart, Alexander, de Ueberstorf, à Sion, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, membre et trésorier, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].