Stéphane Christian Tavernier
residente a Grimisuat, da Saint-Maurice Mandati attuali: Golf Club de Sion, AXA Agence générale Prévoyance & Patrimoine Stéphane Tavernier Persone correlate: Daniel Rey, Coralie Rappaz, Sébastien Paratte e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stéphane Christian Tavernier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stéphane Christian Tavernier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stéphane Christian Tavernier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stéphane Christian Tavernier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stéphane Christian Tavernier
Persone con il nome Stéphane Christian Tavernier lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi sport
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Stéphane Christian Tavernier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Christian Tavernier
Numero di pubblicazione: HR02-1005590735, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 72 du 15.04.2020, Publ. 1004871429).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Reynard, Guy, de Savièse, à Grimisuat, président, avec signature collective à deux;
Coudray Huser, Marielle, de Vétroz, à Vétroz, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président];
Sarrasin, Boris André Désiré, de Bovernier, à Grimisuat, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre du comité, avec signature collective à deux avec le président];
Lorenz-Balet, Patricia, de Grimisuat, à Savièse, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président;
Rappaz, Coralie, de Evionnaz, à Savièse, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR02-1004788671, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 18 du 28.01.2019, Publ. 1004552615).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chavaz, Xavier, de Onex, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Roux, Pierre-André, de Grimisuat, à Grimisuat, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Tavernier, Julien Georges Antoine, de Saint-Maurice, à Grimisuat, trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: Tavernier, Stéphane Christian, membre, trésorier, avec signature collective à deux avec le président];
Sarrasin, Boris André Désiré, de Bovernier, à Grimisuat, membre du comité, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 1491005, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Golf Club de Sion, à Sion, CHE-108.375.421, association (No. FOSC 249 du 21.12.2012, Publ. 6989430).
Modification des statuts:
19.06.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Amos, Pascal, de Randogne, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Chavaz, Xavier, de Onex, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président];
Brülhart, Alexander, de Ueberstorf, à Sion, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Tavernier, Stéphane Christian, de Saint-Maurice, à Grimisuat, membre et trésorier, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].