Informazioni su Ida Tanner Diebold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ida Tanner Diebold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075998, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CHE-105.783.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005950182).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Die Bank kann im Rahmen des Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken, soweit es ihrer Geschäftstätigkeit dient:
a. eigene Geschäftsstellen betreiben, Tochtergesellschaften gründen und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen;
b. Liegenschaften erwerben sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung erwerben, Liegenschaften veräussern sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner Diebold, Ida, von Sevelen, in Birrhard, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005950774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung FH SCHWEIZ - zur Förderung des dualen Bildungswegs, in Zürich, CHE-201.110.715, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaiser, Gesa Maria, von Erlinsbach (AG) und Mels, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005929080, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wohlfahrtsstiftung der AMAG Services AG, in Cham, CHE-109.721.170, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner Diebold, Ida, von Sevelen, in Birrhard, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Beatrice, von Lengnau (AG), in Gebenstorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.