Informazioni su Bruno Tanner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Tanner
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Tanner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VERBAND BERNER REGIONALBANKEN, in Münsingen, CHE-104.005.988, Verein (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802160).
Domizil neu:
c/o Bruno Tanner, Stegreutiweg 2, 3110 Münsingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltbrunner, Beat, von Wyssachen, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005871560, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AAA Immofit GmbH, in Münsingen, CHE-105.009.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864228).
Statutenänderung:
10.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, Überbauung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Grundstücken aller Art, sowie Beratung, Unterstützung und andere Dienstleistungen für juristische und natürliche Personen im Bereich Unternehmensführung, Unternehmensfinanzen und -steuern und Administration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder elektronischer Mitteilung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Tanner, Ursula, von Köniz, in Münsingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005864228, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AAA Immofit GmbH, in Münsingen, CHE-105.009.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S.3, Publ. 5606754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Maria Theresia, von Köniz, in Münsingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Tanner-Graber, Brigitte Elisabeth, von Köniz, in Münsingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.