Informazioni su Hallentennisklub AG Münsingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hallentennisklub AG Münsingen
- Hallentennisklub AG Münsingen ha sede a Münsingen, è attiva e opera nel ramo «Servizi sport».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 03.07.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-107.880.550.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Beat Balsiger,
Franziska Sylvia Burkhalter,
Bruno Tanner,
Urs Walter Schärer,
Marc Michael Batt
i più recenti aventi diritto di firma
Beat Balsiger,
Roger Meylan,
Franziska Sylvia Burkhalter,
Bruno Tanner,
Urs Walter Schärer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Münsingen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.009.186-3
IDI/IVA
CHE-107.880.550
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung des Tennisportes durch Errichtung und Betrieb von Tennishallen und offenen Spielplätzen mit den dazugehörenden Erfrischungs- und Verkaufsräumen. Die Gesellschaft kann im Rahmen dieses Zweckes Filialen im In- und Ausland errichten, Konzessionen erwerben, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben oder errichten oder sich daran beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevag Treuhand- und Revisions AG | Münsingen | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hallentennisklub AG Münsingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006073887, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallentennisklub AG Münsingen, in Münsingen, CHE-107.880.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönmann, Beat, von Niederbipp, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Beat, von Belp, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004935144, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallentennisklub AG Münsingen, in Münsingen, CHE-107.880.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirs, Nicolas Jakob Alexander, von Dielsdorf, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meylan, Roger, von Le Lieu, in Steffisburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: HR02-1004452064, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hallentennisklub AG Münsingen, in Münsingen, CHE-107.880.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Patric, von Gossau (ZH), in Gerzensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.