Informazioni su Martin Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Suter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088705, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Blockchain Association for Finance (BAF), in Zürich, CHE-164.185.782, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2023, Publ. 1005818993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmohl, Pascal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssens de Bisthoven, Amélie, von Genève, in Genève, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Martin, von Affoltern am Albis, in Mettmenstetten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Holzen, Markus, von Ennetbürgen, in Menzingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3851376, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VinoDe GmbH, in Mettmenstetten, CH-020.4.023.823-4, Handel mit Lebensmittel und Getränken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2001, S. 5772).
Firma neu:
VinoDe GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Urs, von Zürich, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Suter, Martin, von Affoltern am Albis, in Mettmenstetten, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VinoDe GmbH, in Mettmenstetten, Brüelstrasse, 8932 Mettmenstetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2001.
Zweck:
Import und Handel von Lebensmittel und Getränken, insbesondere Wein und Spirituosen, inklusive Erbringung damit verbundener Dienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brunner, Urs, von Zürich, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Suter, Martin, von Affoltern am Albis, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.