Informazioni su Christian Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Suter
Ultimi comunicati FUSC: Christian Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6625300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Competitive GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.066-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2008, S. 24, Publ. 4544142).
Statutenänderung:
14.03.2012.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
c/o Michael Kistler, Sennenrainstrasse 6, 8712 Stäfa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Michael, von Aarberg, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Auenstein und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Etesamifar, Afshin, iranischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suter, Christian, von Winterthur, in Volketswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6080640, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Publicitas S.A., Zweigniederlassung NZZ Media, in Zürich, CH-020.9.002.203-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 30, Publ. 5048932).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Domizil neu:
Seehofstrasse 16, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Stefan, von Obermumpf, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Marco, französischer Staatsangehöriger, in Habsheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoppas-Sturzenegger, Beatrix, von Hombrechtikon, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bien, Markus, von Zürich, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Christian, von Winterthur, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5053974, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Publicitas S.A., in Zürich, CH-020.9.002.583-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 31, Publ. 5026280).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Brigitte, von Zürich, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schubiger, Anna, von Uznach, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Christian, von Winterthur, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bai, Stefan, von Truttikon, in Rheinau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Nicolas, von Sigriswil, in Zell ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arnold, Marco, von Bürglen UR, in Killwangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Villigen].