Informazioni su Peter Georg Sulzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Georg Sulzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2048629, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International School Winterthur AG, in Winterthur, CHE-109.673.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1428649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Andrea, von Winterthur und Stetten AG, in Pfyn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sulzer, Peter Georg, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Corti, Philippe, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willis, Jennifer A., amerikanische Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterli, Ralph, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Domeisen, Michael, von St. Gallen, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaspar, Remo, von Gossau ZH, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1901941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International School Winterthur Foundation, in Winterthur, CHE-109.997.111, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1124895). [gestrichen: Der Stiftungsrat hat am 3. Juli 2002 ein Reglement erlassen, welches unter anderem die Organisation und die Vertretung näher regelt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Roman, von Neckertal, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)];
Sulzer, Peter Georg, von Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4842256, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International School Winterthur AG, in Winterthur, CH-020.3.026.005-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 19, Publ. 4617138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Burgt, Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ijland, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kärcher, Thomas, von Embrach, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzelmann, Alfred, von Gais, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Hönes, Walter, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sulzer, Peter Georg, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Westelius, Börs Brita Ulrika, schwedische Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.