Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o International School Winterthur AG
Zum Park 5
8404 Winterthur
Informazioni su International School Winterthur Foundation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.07.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
16.11.2016
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.985-5
IDI/IVA
CHE-109.997.111
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung von nicht gewinnstrebigen pädagogischen Einrichtungen, die in Ergänzung zum staatlichen Bildungsangebot die Erziehung und Ausbildung von Kindern, insbesondere solche fremder Muttersprache, anbieten, die im Grossraum Zürich leben. Zur Erfüllung dieses Zwecks kann sie auch selbst eine nicht gewinnorientierte Schule führen oder an einer solchen beteiligt sein. Die Schule verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag | Wil (SG) | 01.05.2007 | 15.11.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: International School Winterthur Foundation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3165057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International School Winterthur Foundation, in Winterthur, CHE-109.997.111, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901941). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 27.06.2016 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1901941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International School Winterthur Foundation, in Winterthur, CHE-109.997.111, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1124895). [gestrichen: Der Stiftungsrat hat am 3. Juli 2002 ein Reglement erlassen, welches unter anderem die Organisation und die Vertretung näher regelt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Roman, von Neckertal, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)];
Sulzer, Peter Georg, von Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1124895, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International School Winterthur Foundation, in Winterthur, CH-020.7.000.985-5, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corti, Philippe, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Rolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].