Informazioni su Thomas Stump
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Stump
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Stump
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005726522, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
P. Stump Holzbau AG, in Sirnach, CHE-107.092.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S.20, Publ. 4770664). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stump, Jakob, von Erlen, in Amlikon (Amlikon-Bissegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Michael, von Erlen, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stump, Paul, von Erlen, in Sirnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stump, Thomas, von Erlen, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4146301, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
MPS Consulting Group GmbH, bisher in Zürich, CHE-377.922.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6093568).
Statutenänderung:
21.03.2018.
Sitz neu:
Sirnach.
Domizil neu:
Winterthurerstrasse 25, 8370 Sirnach. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Michael Paul, von Erlen, in Louisville (US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stump, Thomas, von Erlen, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
P. Stump Holzbau AG, in S i r n a c h , Betrieb einer Holzbauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.1989, S. 4915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stump, Ernst, von Erlen, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stump-Hofer, Paul, von Erlen, in Hohentannen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Thomas, von Erlen, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flexy Service AG, in Wilchingen, Revisionsstelle.