Informazioni su Valentin Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Valentin Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004752247, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Suprag Solutions AG, in Volketswil, CHE-433.148.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Valentin, von Winterthur, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1918955, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Suprag Solutions AG, in Zürich, CHE-433.148.930, Friedackerstrasse 12, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen, sowie den Handel in den Bereichen der Telefonie, Kommunikation, Videokonferenzen und Voicerecording, Netzwerk und für sämtliche EDV-Bereiche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tabord, Stefan, von Yvorne, in Wildberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Max, von St. Ursen, in Wil ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Daniel, von Melchnau, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Valentin, von Winterthur, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4958818, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InfraNova AG, in Dietlikon, CH-020.3.032.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, S. 22, Publ. 4459756).
Firma neu:
InfraNova AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Valentin, von Winterthur, in Egg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüthy, Hans Peter, von Zürich, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stendardo, Sergio, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].