Informazioni su Marco Meinrad Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marco Meinrad Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005239675, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Studer Söhne Elektro AG, in Visp, CHE-105.944.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Marco Meinrad, von Visp, in Visp, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004883449, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Studer Söhne Elektro AG, in Visp, CHE-105.944.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879905).
Statutenänderung:
22.04.2020. 29.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Lothar Josef, von Visp, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Studer, Marco Meinrad, von Visp, in Visp, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Studer-Lauber, Catherine Jacqueline, von Zermatt, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Studer Lothar Josef.
Numero di pubblicazione: HR02-1004883450, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Studer Söhne Immobilien AG, in Visp, CHE-316.976.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, S.0, Publ. 3199021).
Statutenänderung:
22.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Marco Meinrad, von Visp, in Visp, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer-Lauber, Catherine Jacqueline, von Zermatt, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.