Informazioni su Lothar Josef Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lothar Josef Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005795190, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
studer söhne holding ag, in Visp, CHE-165.104.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004999084).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwery, Michael genannt Michel, von Bitsch, in Ried-Brig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gattlen, Martin Marco, von Bürchen, in Bürchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Lothar Josef, von Visp, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wyer, Samuel, von Visp, in Visp, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005795189, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Studer Söhne Elektro AG, in Visp, CHE-105.944.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005688467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer-Lauber, Catherine Jacqueline, von Zermatt, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Studer Lothar Josef.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwery, Michael genannt Michel, von Bitsch, in Ried-Brig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gattlen, Martin Marco, von Bürchen, in Bürchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Lothar Josef, von Visp, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wyer, Samuel, von Visp, in Visp, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schalbetter, Damian, von Grengiols, in Ried-Brig, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit Studer Lothar Josef].
Numero di pubblicazione: HR02-1004883449, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Studer Söhne Elektro AG, in Visp, CHE-105.944.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3879905).
Statutenänderung:
22.04.2020. 29.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Lothar Josef, von Visp, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Studer, Marco Meinrad, von Visp, in Visp, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Studer-Lauber, Catherine Jacqueline, von Zermatt, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Studer Lothar Josef.