Informazioni su Albertus Strijk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Albertus Strijk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Riner, Süess + Partner AG, in A a r a u, Ingernieurbüro für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Statutenänderung:
17.12.1999.
Firma neu:
Mund Ganz + Partner AG.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die "Maerki, Ganz + Partner AG", in Brugg. Aktiven von CHF 211'587.10 und Passiven von CHF 62'782.50 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Byland, Wolfgang, von Othmarsingen, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honegger, Roger, von Bremgarten AG, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grubenmann, Ulrich, von Teufen AR, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivprokura zu zweien
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA, in A a r a u, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Hans Jakob, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Riner & Süess AG Dipl. Ing. ETH/SIA, in Aarau, Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.134 vom 13.7.1994 S.3922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Willi, von Oberflachs, in Brugg AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Riner, Alfred, von Zeihen, in Erlinsbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Concepta Treuhand Haefeli AG, in Gebenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Greiner, Hanspeter, von Feuerthalen, in Brugg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Märki, Hans Jakob, von Brugg, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Strijk, Albertus, von Wohlenschwil, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Einzel(terschrift;
Welte Treuhand AG, in Küttigen, Revisionsstelle.