Informazioni su Marcel Herbert Strickler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Herbert Strickler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2260443, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Globaflex GmbH, in Baar, CHE-100.111.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130452).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 22A, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strickler, Marcel, von Neuheim, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Orfei, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Peschiero Borromeo (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Kurt, von Arth, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2184621, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Strickler Immobilien AG, in Baar, CHE-112.331.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 22, Publ. 4760862).
Statutenänderung:
20.05.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener Treuhand AG (CH-170.3.022.709-4), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Marcel, von Neuheim, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Strickler, Ivan, von Neuheim, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6750864, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Trimet Schweiz AG, in Zug, CH-514.3.006.535-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haase, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura];
Strickler, Marcel, von Neuheim, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura];
Delwing, Markus, von Zug, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.