Informazioni su Alfred Rudolf Streuli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Rudolf Streuli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3705321, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Streuli Consulting AG, in Zug, CHE-114.338.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, Publ. 4517506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streuli, Alfred Rudolf, von Horgen, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streuli, Claudia, von Horgen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4517506, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Streuli Consulting AG, in Zug, CH-170.3.032.236-2, Grafenaustrasse 15, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2008.
Zweck:
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und Verwaltungen in Bereichen wie Organisationsentwicklung, Strategiefindung und Marketing sowie Uebernahme von Mandaten auf Zeit;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Streuli, Alfred Rudolf, von Horgen, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4384652, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Saratoga Wattwil AG, in Wattwil, CH-320.3.029.386-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2001, S. 7809).
Firma neu:
Saratoga Wattwil AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.02.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Blücher, Hasso, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Walter Rudolf, von Winterthur und Roggwil BE, in Wattwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Streuli, Alfred Rudolf, von Horgen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Peter, von Hemberg, in Zuzwil SG, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].