Informazioni su Marianne Straumann-Hecker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Straumann-Hecker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6106376, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
smartsolve gmbh, in Therwil, CH-280.4.010.099-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947142).
Domizil neu:
Birkenstrasse 1, 4106 Therwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straumann-Hecker, Marianne, von Basel, in Therwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiber, Rolf, von Biel-Benken, in Therwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Groth-Kleiber, Sabina, von Biel-Benken, in Möhlin, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Straumann, Reto, von Ziefen, in Therwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5424688, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
smartsolve gmbh, bisher in Reinach BL, CH-280.4.010.099-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2008, S. 6, Publ. 4572166).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Erlenstrasse 29, 4106 Therwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willener, Dennis, von Sigriswil, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--;
Willener, Thomas, von Sigriswil, in Lörrach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann-Hecker, Marianne, von Basel, in Therwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Straumann, Reto, von Ziefen, in Therwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 4814152, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Straumann Treuhand AG, in Therwil, CH-280.3.010.052-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 7, Publ. 4246980).
Statutenänderung:
29.12.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann-Hecker, Marianne, von Basel, in Therwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Straumann, Reto, von Ziefen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].