Informazioni su Matthias Straub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Matthias Straub
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Straub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005209858, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
7 Generations GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839927).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberbalm, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Asch, Valerie Francine, philippinische Staatsangehörige, in Mambajao (PH), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bangerter, Andreas Simon, von Wengi, in Rapperswil BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kalt, Elke, von Leuggern, in Riffenmatt (Guggisberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Petterson, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Norrköping (SE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004839927, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
changels GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, S.0, Publ. 7013372).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Firma neu:
7 Generations GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Iris, von Rafz, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Kobelt, Walter, von Marbach SG, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Oberbalm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wabern (Köniz), mit 8 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004839935, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Helisupport GmbH, in Köniz, CHE-333.153.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S.0, Publ. 6094584).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o 7 Generations GmbH, Wylerringstrasse 36, 3014 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Oberbalm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wabern (Köniz)].