Informazioni su Dr. Iris Maria Henseler Stierlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Iris Maria Henseler Stierlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005815904, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Kinderheim yo quiero ser, in Surses, CHE-115.928.868, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler Stierlin, Dr. Iris Maria, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbuchen, Helmut Heinrich, von Habkern, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005022510, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Kinderheim yo quiero ser, in Surses, CHE-115.928.868, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Peter R., von Gachnang, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henseler Stierlin, Dr. Iris Maria, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004839927, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
changels GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, S.0, Publ. 7013372).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Firma neu:
7 Generations GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henseler, Iris, von Rafz, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Kobelt, Walter, von Marbach SG, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Oberbalm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wabern (Köniz), mit 8 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].