Informazioni su Blanche Stocker-Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Blanche Stocker-Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5761222, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SK Stiftung, in Küsnacht ZH, CH-020.7.001.541-5, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 34, Publ. 4770994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker-Brunner, Blanche, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramazzini-Keller, Verena, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweiss, Christoph, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Reto, von Niedergösgen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5691896, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SK Genossenschaft in Liquidation, in Küsnacht ZH, CH-020.5.901.463-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 29, Publ. 5601662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker-Brunner, Blanche, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsidentin der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Ulrich, von Küsnacht ZH und Hallau, in Küsnacht ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5430844, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SK Genossenschaft, in Küsnacht ZH, CH-020.5.901.463-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2008, S. 26, Publ. 4514538).
Statutenänderung:
27.10.2009.
Firma neu:
SK Genossenschaft in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyser, Dr. Reto, von Niedergösgen, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer und Sekretär (nicht Miglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker-Brunner, Blanche, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsidentin der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zangger, Hermann, von Zumikon, in Zumikon, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cajochen, Norbert, von Ruschein, in Küsnacht ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Meilen, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regli, Ulrich, von Küsnacht ZH und Hallau, in Küsnacht ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sorg-Keller, Susanne, von Küsnacht ZH, in Lindau, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].