Informazioni su Bernhard Grimm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Grimm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2100211, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bachmann Treuhand AG, in Zürich, CHE-110.528.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1562157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1947729, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grimm Helbling Treuhandpartner AG, in Zürich, CHE-110.571.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6554154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragettli, Andreina, von Flims, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling Grimm, Karin, von Rapperswil-Jona und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1940081, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, CHE-102.098.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 57, Publ. 5114524).
Firma neu:
D & G Wirtschaftsprüfer AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Bernhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].