Informazioni su Mark Lloyd Stevens
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mark Lloyd Stevens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2228465, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.213 vom 04.11.2014, Publ. 1803203).
Statutenänderung:
04.06.2015.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Landstrasse 99, 5430 Wettingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Sasha, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: serbischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Quantix Invest AG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Spring, Martin, von Bülach, in Frauenfeld, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Briand, Beat, von Albinen, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1803203, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1307599).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Sasha, serbischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Briand, Beat, von Albinen, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1307599, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148189).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Savic, Sasha, serbischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Quantix Invest AG (CHE-209.362.858), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.