Informazioni su Lisa Marie Stephens
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lisa Marie Stephens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004631116, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissconcept Solutions GmbH, bisher in Grellingen, CHE-196.120.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902451).
Statutenänderung:
21.03.2019.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Müllackerstrasse 10, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephens, Lisa Marie, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Grellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Altintas, Alper, von Zürich, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2947579, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Swiss Lead GmbH, bisher in Basel, CHE-319.850.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359539).
Statutenänderung:
22.06.2016.
Sitz neu:
Grellingen.
Domizil neu:
Delsbergstrasse 23, 4203 Grellingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dang, Vinh Son, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gashi, Shanije, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 189 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephens, Lisa Marie, deutsche Staatsangehörige, in Grellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gut, Patrick Sascha, von Riehen, in Magden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mrose, Michel, von Magden, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2902451, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Swissconcept Solutions GmbH, in Grellingen, CHE-196.120.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn-Woodstock, Vinnette Elizabeth, von Bettingen, in Grellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephens, Lisa Marie, deutsche Staatsangehörige, in Grellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.