Informazioni su Urs Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Steiner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005596329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pri-Tec AG, bisher in Thun, CHE-104.479.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554196).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Firma neu:
AiS advice is smart AG.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Im Neuhaus 2, 8132 Hinteregg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen. Sie kann Beteiligungen vermitteln, erwerben, halten und verwalten und direkt oder indirekt deren Geschäfte besorgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breunig, Thomas Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005208293, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Primaform AG, in Thun, CHE-106.027.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813197).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, Hans Ulrich, von Walliswil bei Wangen, in Kriegstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer;
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer];
Bürki, Christian, von Unterlangenegg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer];
Joos, Nicole, von Vals, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: HR02-1004813197, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Primaform AG, in Thun, CHE-106.027.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf, Carole, von Naters, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer];
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Huber, Stefan, von Bleienbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Nicole, von Vals, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.