Informazioni su Marcel Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Steiner
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005596329, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pri-Tec AG, bisher in Thun, CHE-104.479.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554196).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Firma neu:
AiS advice is smart AG.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Im Neuhaus 2, 8132 Hinteregg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen. Sie kann Beteiligungen vermitteln, erwerben, halten und verwalten und direkt oder indirekt deren Geschäfte besorgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breunig, Thomas Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004813197, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Primaform AG, in Thun, CHE-106.027.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf, Carole, von Naters, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer];
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Huber, Stefan, von Bleienbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Nicole, von Vals, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Numero di pubblicazione: HR01-1004657813, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Primaform Holding AG, in Thun, CHE-325.680.317, Tempelstrasse 14, 3608 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräusserung und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie das Tätigen von Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäften. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Lizenzen erwerben oder gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und überbauen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 05.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.