Informazioni su Josef Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3227443, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Horriwil, in Horriwil, CHE-106.933.244, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905509).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Horriwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Markus, von Horriwil, in Horriwil, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Althaus, Christof, von Walkringen, in Horriwil, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kipfer, Hansjörg, von Lützelflüh, in Horriwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Andreas, von Horriwil, in Horriwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Josef, von Horriwil, in Horriwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bussmann, Heinz, von Laupersdorf, in Horriwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4081788, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Horriwil, in Horriwil, CH-251.5.000.020-8, Wirtschaftlichen Ertrag durch bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 13, Publ. 1202072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläfli, Markus, von Horriwil, in Horriwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Lüthi, Anton, von Horriwil, in Horriwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Horriwil und Hüniken und Bolken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Josef, von Horriwil, in Horriwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung].
Numero di pubblicazione: 2644030, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Braunviehzucht-Genossenschaft Solothurn und Umgebung, in Solothurn, CH-260.5.000.027-0, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 04.03.1988, S. 868).
Firma neu:
Braunviehzucht-Genossenschaft Solothurn und Umgebung in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, bei Josef Steiner, Theilmatt 181, 4557 Horriwil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Hans, von Rüeggisberg, in Solothurn, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Josef, von Abtwil, in Rüttenen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heri, Otto, von Biberist, in Biberist, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hugo, von Nennigkofen, in Riedholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Flüe, Walter, von Sachseln, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Josef, von Horriwil, in Horriwil, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäggi, Benedikt, von Etziken, in Etziken, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Beda, von Wettingen, in Unterramsern, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langenegger, Peter, von Langnau im Emmental, in Langendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüdi, René, von Heimiswil, in Biberist, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.