Informazioni su Dr. Werner Steinegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Werner Steinegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005043023, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Celfa AG, in Schwyz, CHE-102.541.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Retraco AG, in Schwyz, Revisionsstelle;
Uttinger, Madeleine, von Zug, in Morgarten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osenegg, Carlfried, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Alfred, von Amden, in Hallau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle;
Imhof, Claudia, von Muotathal, in Gersau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005043029, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Folex AG, in Schwyz, CHE-107.853.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Retraco AG (CHE-102.598.141), in Schwyz, Revisionsstelle;
Steinemann, Peter, von Thayngen, in Sattel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Uttinger, Madeleine, von Zug, in Morgarten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Varescon, Dr. François, französischer Staatsangehöriger, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osenegg, Carlfried, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Alfred, von Amden, in Hallau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle;
Imhof, Claudia, von Muotathal, in Gersau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ingenbohl];
Müller, Micha, von Wiliberg, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Steinen];
Suter, Walter, von Schwyz, in Steinen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schwyz].
Numero di pubblicazione: HR02-1005006771, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Personalvorsorgestiftung der Celfa-Gruppe, Seewen SZ, in Schwyz, CHE-110.404.144, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610543).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Celfa-Gruppe, Seewen SZ in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 07.08.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigg, Robert, von Gersau, in Gersau, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osenegg, Carlfried W., deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scarascia De Grazia, Ketty, italienische Staatsangehörige, in Ingenbohl, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinauer Linggi, Nicole, von Einsiedeln, in Küssnacht (SZ), Mitglied, Liquidatorin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Walter, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uttinger, Madeleine, von Zug, in Oberägeri, Mitglied, Liquidatorin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].