Informazioni su Oliver Steinebrunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Steinebrunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004609178, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MSS Marketing Services GmbH, in Nürensdorf, CHE-113.729.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S.25, Publ. 4942236).
Statutenänderung:
05.04.2019.
Firma neu:
FieldMarketing GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bocklerstrasse 23, 8051 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinebrunner, Oliver, von Basel, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Steinebrunner-Lovato, Orianna, italienische Staatsangehörige, in Nürensdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakri, Walid, tunesischer Staatsangehöriger, in Port-Valais, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1061435, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Werap-Elektronik AG, in Bubikon, CH-020.3.000.113-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6764948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinebrunner, Oliver, von Basel, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 912945, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KLV Kaufmännischer Lehrmittelverlag AG, in Mörschwil, CH-320.3.061.096-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 11, Publ. 4728566).
Statutenänderung:
06.06.2013.
Firma neu:
KLV Verlag AG.
Zweck neu:
Erstellung und Vertrieb von Lehrmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und andere Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten..
Weitere Adresse:
Industriestrasse 21, 9400 Rorschach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinebrunner, Oliver, von Basel, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Andreas Hans, von Iffwil, in Titterten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschwander, Denise, von Basel, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.