Informazioni su René Staub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Staub
Ultimi comunicati FUSC: René Staub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946400, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SE System Engineering AG, in Olten, CHE-116.256.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811068).
Firma neu:
SE System Engineering AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, René, von Herzogenbuchsee, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005811068, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SE System Engineering AG, in Olten, CHE-116.256.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertler, Markus, von Gaiserwald, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, René, von Herzogenbuchsee, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005789070, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Engel (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CHE-106.654.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertler, Markus, von Gaiserwald, in Engelburg (Gaiserwald), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, René, von Herzogenbuchsee, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vitz, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.