Informazioni su Hanspeter Stamm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hanspeter Stamm
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Stamm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005627907, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Elektro - Blitz AG, in Baar, CHE-103.840.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031753).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Philipp, von Schleitheim, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stamm, Hanspeter, von Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Ulrich, von Erlenbach (ZH), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Elektro - Blitz AG, Sitz B a a r, Betrieb eines Elektrofachgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 30.10.1997, S. 7898).
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hanspeter, Heimat Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Gelöscht:
[Schwendeler, Walter, Heimat Tuggen, in Walchwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Elektro - Blitz AG, Sitz Baar, Betrieb eines Elektrofachgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 02.02.1987, S. 405).
Statutenänderung:
22.10.1997.
Aktienkapital Geändert:
CHF100'000 [bisher: CHF50'000].
Liberierung:
CHF50'000, 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF2'000 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1'000].
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hanspeter, Heimat Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwendeler, Walter, Heimat Tuggen, in Walchwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Reso AG, in Schötz, Revisionsstelle.