Informazioni su Philipp Stamm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Stamm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005627907, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Elektro - Blitz AG, in Baar, CHE-103.840.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031753).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Philipp, von Schleitheim, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stamm, Hanspeter, von Schleitheim, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Ulrich, von Erlenbach (ZH), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004832437, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz), in Zürich, CHE-109.519.562, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Philipp, von Schleitheim, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Roger, von Oberweningen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riat, Didier, von Courchavon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Franziska, von Eschenbach (SG), in Rüti (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004774216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Quinto Oro GmbH, in Zürich, CHE-471.356.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, S.0, Publ. 2698509).
Firma neu:
Quinto Oro GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Quinto Oro Sàrl en liquidation) (Quinto Oro LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thormann, Thierry, von Bern, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Stamm, Philipp, von Schleitheim, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].