Informazioni su Dr. iur. Christoph Stalder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. iur. Christoph Stalder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2978201, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Rebhaus Wingreis, in Twann-Tüscherz, CHE-110.303.170, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2349449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Peter, von Zollikon und Wynigen, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klingenberg, Peter, von Schaffhausen, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Christoph, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Christine, von Sutz-Lattrigen, in Lattrigen (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern 25 (Bern), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7094462, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Bodmen, in Saanen, CH-092.5.008.671-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 5, Publ. 4952754).
Statutenänderung:
10.10.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an den Versammlungen oder schriftlich. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Verwaltung: 3 bis 5 Mitglieder]. Gemäss Erklärung vom 12.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Christoph, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Kurt, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ringier, Bettina Barbara, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6708864, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bernisches Historisches Museum, in Bern, CH-035.7.009.473-3, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2012, Publ. 6665400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Christoph, von Lützelflüh, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.