Informazioni su Rolf Stacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Stacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005365880, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kaufmann Oberholzer AG, in Kradolf-Schönenberg, CHE-107.972.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Thomas, von Ehrendingen, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmälzle, Jörg, von Heiden, in Heiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stacher, Rolf, von Egnach, in Kesswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wattinger, Ralph, von Hüttwilen, in Roggwil TG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 963885, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Elektra Uttwil, in Uttwil, CH-440.5.007.848-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125146).
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Uttwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Richard, von Bürglen TG, in Uttwil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier];
Eggmann, Beat, von Uttwil, in Uttwil, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier];
Boltshauser, Hanspeter, von Märstetten, in Uttwil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stacher, Rolf, von Egnach, in Uttwil, Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Vonmoos, Hans Rudolf, von Pfaffnau, in Uttwil, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 2610058, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra Uttwil, in Uttwil, CH-440.5.007.848-2, Bezug von elektrischer Energie von ihren Lieferanten;
preisgünstige Abgabe von elektrischer Energie an ihre Mitglieder usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2004, S. 13, Publ. 2470858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Josef, von Spiringen, in Uttwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stacher, Rolf, von Egnach, in Uttwil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.