Informazioni su Rolf Spiess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Spiess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1682291, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung für die Schulkinder von Bennwil, in Liestal, CHE-110.389.680, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 6, Publ. 4298388).
Urkundenänderung:
10.12.2013.
Sitz neu:
Bennwil.
Domizil neu:
c/o Erich Geiser, Nebenmattstrasse 4, 4431 Bennwil.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Gewährung eines jährlichen Beitrages an die Schulkinder des Kindergartens und der Primarschule Bennwil bzw. an Schulkinder, die Schulen besuchen, deren Trägerschaft die Einwohnergemeinde Bennwil ist.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäublin, Hans, von Bennwil, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Edgar, von Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Erich, von Bennwil, in Bennwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fitzé, Claude, von Neuchâtel, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerig, Markus, von Stein am Rhein, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Oristal, in Nuglar-St. Pantaleon, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2000, S. 8927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachbur, René, von Büren SO, in Büren SO, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Robert, von Dulliken, in St. Pantaleon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saladin, Otto, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Erhard, von Breitenbach, in St. Pantaleon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Roland, von Wolfenschiessen, in Büren SO, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christ, Markus, von Holderbank SO, in Nuglar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlgemuth, Doris, von Seewen, in Büren SO, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung für die Schulkinder von Bennwil, in L i e s t a l , Gewährung eines jährlichen Beitrages zum Zwecke der Durchführung eines kleinen Ausfluges oder einer Weihnachtsfeier durch die Unterstufe der Primarschule Bennwil, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 12.05.1979, S. 1550).
Domizil neu:
c/o UBS AG, Rheinstrasse 12, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuber, Christian, von Gansingen und Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfirter, Alex, von Pratteln, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Edgar, von Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.