Informazioni su Markus Gerig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Gerig
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Gerig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005506499, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung für die Schulkinder von Bennwil, in Bennwil, CHE-110.389.680, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerig, Markus, von Stein am Rhein, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetiker, Regula, von Reigoldswil, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Andreas, von Langnau im Emmental, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Michael, von Rothenfluh, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1682291, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung für die Schulkinder von Bennwil, in Liestal, CHE-110.389.680, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 6, Publ. 4298388).
Urkundenänderung:
10.12.2013.
Sitz neu:
Bennwil.
Domizil neu:
c/o Erich Geiser, Nebenmattstrasse 4, 4431 Bennwil.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Gewährung eines jährlichen Beitrages an die Schulkinder des Kindergartens und der Primarschule Bennwil bzw. an Schulkinder, die Schulen besuchen, deren Trägerschaft die Einwohnergemeinde Bennwil ist.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäublin, Hans, von Bennwil, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Edgar, von Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Erich, von Bennwil, in Bennwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fitzé, Claude, von Neuchâtel, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerig, Markus, von Stein am Rhein, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4027522, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
KLINGSPOR Suisse GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.010.874-8, Rüttelistrasse 17, 4416 Bubendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2007.
Zweck:
Im- und Export, Ein- und Verkauf, Produktion, Bearbeitung und Weiterverarbeitung von sowie Handel mit Schleifmitteln aller Art sowie von zu ihrer Herstellung genutzter Rohstoffe und Schleifwerkzeugen und verwandten Waren. Schulung, technische Beratung im Bereich Verfahrenstechniken, Schleifmittel, Schleifwerkzeugen und verwandter Waren. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 330'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Klingspor AG, in Haiger (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 250'000.--;
Klingspor Service GmbH, in Haiger (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 80'000.--;
Gerig, Markus, von Stein am Rhein, in Bennwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.